西安杨凌_杨凌迎来新任党工委书记、副书记,李婧卸任
2024-05-26
浏览量:次
11月25日杨凌示范区召开领导干部会议,中国“农科城”领导班子成员调整。
卸任省农业农村厅一把手的黄思光,出任杨凌示范区党工委书记。
史高领,担任杨凌示范区党工委副书记,为管委会常务副主任人选。在此之前,他是省委科技工委委员、省科技厅副厅长。
公开资料显示,黄思光,1964年11月出生,甘肃天水人,中共党员,1986年7月参加工作,西北农学院土壤农化专业农学学士,西北农林科技大学生态学专业研究生、理学博士,教授。
在进入政界之前,黄思光曾在西北农林科技大学、陕西省团校(陕西青年管理干部学院)工作任职。2010年8月,从共青团陕西省委党组成员、省团校(陕西青年职业学院)党委书记任上调往商洛,先后任副市长,市委常委、市纪委书记,市委副书记、市纪委书记,市委副书记、市委党校校长,市委副书记、市委党校校长、市委统战部部长等职。
2017年5月,调任省委组织部,期间辗转多个重要岗位。先是担任省委组织部副部长、省委老干部工作局局长,2018年1月任省委组织部副部长、省委老干部工作局局长,省政协常委、人口资源环境委员会副主任;2018年10月任省委组织部副部长、省委老干部局局长,省政协常委、人口资源环境委员会副主任;2019年1月任省委组织部副部长、省委老干部局局长,省政协常委、农业和农村委员会副主任。
2019年5月,任省农业农村厅党组书记、厅长,省政协常委、农业和农村委员会副主任。
2020年11月,任杨凌示范区党工委书记,省政协常委、农业和农村委员会副主任。
按此前官方任职公示,黄思光调离省农业农村厅之后,延安市委常委、常务副市长孙矿玲已明确“拟为省农业农村厅厅长人选,任省农业农村厅党组书记”。
史高领,1965年9月出生,陕西西安人,中共党员。1985年7月西北农学院畜牧专业本科毕业,1988年7月西北农业大学饲料科学专业研究生毕业,获农学硕士学位。历任西安奶业科学研究所助理畜牧师,省科委星火办副主任科员,省科委综合计划处主任科员、副处长,省科技厅发展计划处副处长,省科教领导小组科技办公室专职副主任(正处级),省科技厅科技产业发展处处长。
2010年8月,任陕西省科技厅副厅长,2010年11月任陕西省委科技工委委员,省科技厅副厅长;
2020年11月,任杨凌示范区党工委副书记,为杨凌示范区管委会常务副主任人选。
百理君注意到,在此番人事调整之前,担任杨凌示范区党工委书记的是李婧;
担任杨凌示范区党工委副书记、管委会常务副主任的是李九红。
1968年11月出生的李婧,陕西省洛川县人,研究生学历,工商管理硕士,1989年1月参加工作,1988年6月加入中国共产党。在2018年3月,李婧在西安市委常委、西安经开区党工委书记、西安航空基地党工委书记任上调任杨凌示范区党工委书记。
据杨凌示范区官网显示,11月24日,李婧还以“杨凌示范区党工委书记”身份主持召开了党工委委员会议。
目前,官方尚未公布李婧下一步的安排。
李九红,1969年3月生,山西省新绛县人,研究生学历、工学博士,1994年4月参加工作,1992年6月加入中国共产党。
2018年3月,李九红从汉中市委常委、常务副市长任上调任杨凌示范区党工委副书记、管委会常务副主任(正厅级)。
编辑:袁红 校对:华哥
未经许可,不得转载
☞☞
☞☞
- 上一篇:万木春_病树亦有万木春
- 下一篇:黄渤海分界线_黄渤海分界线上的海岛奇观
相关文章
-
研究生院(中国高校研究生院有哪些?)
06-02